Добро пожаловать на сайт Решения школьных задач, где вы можете задавать вопросы и получать ответы от других членов сообщества абсолютно БЕСПЛАТНО.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, а так же ЗАРАБОТАТЬ на нашем сайте, Вам достаточно просто зарегистрироваться.
0 голосов
46 просмотров

Выполните умножение 244*75 168*27 859*96 307*76 401*29 509*95 532*31 702*48 303*55 пожалуйста срочно

Задача задана от (16 баллов) по предмету Математика

2 Ответы

0 голосов
Решение задачи от Начинающий (548 баллов)

244•75=1800
168•27=4536
859•96=82464
307•76=23332
401•29=11629
509•95=48355
532•31=16492
702•48=33696
303•55=16665

0 голосов
Решение задачи от (32 баллов)

244*75= 18300
168*27=4536
859*96=82464
307*76=23332
401*29=11629
509*95=48355
532*31=16492
702*78=54756
303*55=6665
Если неправильно, то извини по моим решениям так

Бесплатный сайт где собраны правильные ответы на школьные задачи. Вы можете получить ответ на любой вопрос и получить правильное решение задачи быстро.
...